GILLINGHAM BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1169112
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We undertake religious activities in accordance with the Christian Faith, holding services and mid-week activities for children, young people & adults also providing nurturing & support. We also run a Christian Debt Centre, coffee mornings and a Lunch Club. Various Community Groups use our premises including people with learning disabilities, cookery classes, Pre School and mental health needs.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £232,050
Cyfanswm gwariant: £177,904

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Medway

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Hydref 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 233942 GILLINGHAM BAPTIST CHURCH
  • 11 Rhagfyr 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 233943 THE BRIDGE NORTH GILLINGHAM'S LOCAL BAPTIST CHURCH
  • 09 Medi 2016: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev STEPHEN GREASLEY Cadeirydd 09 September 2016
Dim ar gofnod
Ishaku Bature Ymddiriedolwr 19 November 2024
Dim ar gofnod
Cynthia Gloria Nicholls Ymddiriedolwr 21 November 2023
Dim ar gofnod
Nicola Jane Lownds Ymddiriedolwr 15 November 2022
Dim ar gofnod
Sharon Margaret Greasley Ymddiriedolwr 15 November 2022
THE CHRISTIAN CONFERENCE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Penelope Ann Wyatt Ymddiriedolwr 15 November 2022
Dim ar gofnod
John David Lownds Ymddiriedolwr 15 November 2022
Dim ar gofnod
Dr Rachel Davey Ymddiriedolwr 15 November 2022
Dim ar gofnod
Romane Raphael Khelawan Ymddiriedolwr 15 November 2022
Dim ar gofnod
Dr Simon Collins Ymddiriedolwr 15 November 2022
Dim ar gofnod
Helen Clare Holloway Ymddiriedolwr 20 November 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £219.39k £205.44k £249.60k £213.39k £232.05k
Cyfanswm gwariant £387.29k £151.85k £169.73k £169.90k £177.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £2.44k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £200 N/A £200 N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 03 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 03 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 24 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 24 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 19 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 19 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 18 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 18 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 22 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 22 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Gillingham Baptist Church
Green Street
GILLINGHAM
Kent
ME7 5TJ
Ffôn:
01634850369