HANWELL METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious Activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

24 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Ealing
Llywodraethu
- 20 Hydref 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Ajay Singh | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|||||
Rev Stephen John Day | Ymddiriedolwr | 08 September 2024 |
|
|
||||
Flora Todlana | Ymddiriedolwr | 14 July 2024 |
|
|
||||
Wendy Camilla Lewis | Ymddiriedolwr | 14 July 2024 |
|
|
||||
Stephen Ashley Sears | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|||||
Elisabetta Favaro | Ymddiriedolwr | 16 July 2023 |
|
|
||||
Carol Sears | Ymddiriedolwr | 16 July 2023 |
|
|
||||
Jane Katherine Stanton | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Martin Kingsnorth | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|||||
George Henry Lafford | Ymddiriedolwr | 03 August 2021 |
|
|||||
Fleur Laura Hatherall | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|||||
Gareth John Knox | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
||||
BARBARA WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 24 July 2016 |
|
|
||||
PAUL WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 24 July 2016 |
|
|||||
MARION GARNETT | Ymddiriedolwr | 24 July 2016 |
|
|
||||
CYNTHIA GRANT | Ymddiriedolwr | 24 July 2016 |
|
|
||||
MARY BLACKWELL | Ymddiriedolwr | 24 July 2016 |
|
|
||||
MICHAEL PIDOUX | Ymddiriedolwr | 24 July 2016 |
|
|
||||
CHRISTOPHER RAWLINGS | Ymddiriedolwr | 24 July 2016 |
|
|
||||
DAVID BLACKWELL | Ymddiriedolwr | 24 July 2016 |
|
|
||||
MARY ELIZABETH LAVELLE | Ymddiriedolwr | 24 July 2016 |
|
|
||||
SUZANNE RAWLINGS | Ymddiriedolwr | 24 July 2016 |
|
|
||||
GILL STANDFIELD | Ymddiriedolwr | 24 July 2016 |
|
|
||||
RITA MACMURRAY | Ymddiriedolwr | 18 July 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £110.44k | £80.51k | £70.29k | £118.12k | £104.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £105.06k | £64.54k | £70.88k | £77.76k | £67.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 05 Gorffennaf 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2023
(Mae'r cyfrifon |
05 Gorffennaf 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 14 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 14 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 16 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 16 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 02 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 02 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 22 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 22 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 20 SEPT 1932
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARD AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT,LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR STI TUITION BEING A SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HANWELL METHODIST CHURCH
16 CHURCH ROAD
LONDON
W7 1DJ
- Ffôn:
- 02085791339
- E-bost:
- ajay.singh@methodist.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window