NEWLIFE THE CHARITY FOR DISABLED CHILDREN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Newlife changes the lives of disabled and terminally ill children across the UK. We grant or loan thousands of items of equipment every year, often in emergency situations. We provide information and support to families through a dedicated Nurse service. We campaign to give disabled children and their families a voice and we fund pioneering medical research to give hope for the future.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£17,236,808
Roddion a chymynroddion | £2.16m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £15.05m | |
Buddsoddiadau | £24.81k | |
Arall | £1.20k |
Cyfanswm gwariant:
£18,074,509
Codi arian | £13.73m | |
Weithgareddau elusennol | £4.34m | |
Arall | £0 |
£161,264 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £13.73m | |
Gwariant elusennol | £4.34m |
Pobl

520 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
145 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 2 |
£80k i £90k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
£120k i £130k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- BDF NEWLIFE (Enw gwaith)
- NEWLIFE CHARITY (Enw gwaith)
- NEWLIFE FOUNDATION FOR DISABLED CHILDREN (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathryn Griffith | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||
Vanessa Sloane | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
||||
Patricia Ann Alford-Burnett | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
NIGEL LEWIS | Ymddiriedolwr | 12 May 2017 |
|
|
||||
Christopher Chaney | Ymddiriedolwr | 12 May 2017 |
|
|
||||
PROFESSOR MICHAEL PATTON | Ymddiriedolwr | 01 December 1993 |
|
|||||
LEONARD LEWIS | Ymddiriedolwr | 21 December 1990 |
|
|
||||
CLIVE LEWIS | Ymddiriedolwr | 21 December 1990 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.41m | £10.36m | £14.04m | £17.67m | £17.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.27m | £11.14m | £12.45m | £16.96m | £18.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £75.83k | £2.37m | £100.10k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.75m | £2.61m | £1.48m | £2.07m | £2.16m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.57m | £5.15m | £12.40m | £15.59m | £15.05m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £217.07k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.22k | £16.60k | £8.64k | £7.01k | £24.81k | |
|
Incwm - Arall | £75.83k | £2.37m | £154.00k | £0 | £1.20k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £17.50k | £0 | £7.00k | £94.74k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.34m | £3.00m | £2.80m | £3.67m | £4.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.93m | £8.14m | £9.65m | £13.29m | £13.73m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £81.94k | £92.29k | £77.22k | £92.59k | £117.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £130.07k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.93k | £6.78k | £13.55k | £14.18k | £17.97k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.08m | £842.29k | £588.10k | £464.10k | £240.28k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £3.44m | £3.34m | £2.98m | £2.93m | £3.10m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.83m | £1.35m | £3.67m | £4.40m | £4.34m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.92m | £2.48m | £2.45m | £2.34m | £2.91m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Mawrth 2023 | 59 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Mawrth 2023 | 59 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 10 Nov 2016 as amended on 27 Apr 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT:- 4.1. TO PROVIDE FUNDING FOR AND TO PROMOTE BASIC AND CLINIC RESEARCH INTO THE CAUSES, EFFECTS, DIAGNOSIS, TREATMENT AND RELIEF OF PHYSICAL OR MENTAL DISABILITIES THAT ARE PRESENT AT BIRTH OR CAUSED BEFORE BIRTH PROVIDED THAT THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH ARE DISSEMINATED FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC; 4.2. THE RELIEF AND ASSISTANCE OF PERSONS SUFFERING FROM PHYSICAL OR MENTAL DISABILITY AND THE PROVISION OF FACILITIES AND FINANCIAL AID FOR SUCH PERSONS, THEIR FAMILIES AND DEPENDENTS AND FOR THE FAMILIES AND DEPENDENTS OF THOSE WHO HAVE DIED FROM SUCH DISABILITIES SUCH PROVISION BEING FOR PERSONS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES AND FINANCIAL AID; 4.3. THE RELIEF AND ASSISTANCE FOR PREGNANT MOTHERS WHERE IT IS CONSIDERED THERE IS A DANGER OF THEIR CHILD BEING BORN WITH PHYSICAL OR MENTAL DISABILITY; 4.4. THE RELIEF AND ASSISTANCE FOR PERSONS WHO ARE UNABLE OR HAVE DIFFICULTY IN HAVING CHILDREN OR BECOMING PREGNANT; 4.5. SUCH LEGALLY CHARITABLE PURPOSES FOR THE ADVANCEMENT OF RESEARCH INTO AND THE RELIEF OF PHYSICAL OR MENTAL DISABILITY OF ALL KINDS ESPECIALLY THOSE WHICH AFFECT PARENTS AND CHILDREN PRIOR TO CONCEPTION AND DURING PREGNANCY AND SUBSEQUENT TO BIRTH PROVIDED THAT THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH ARE DISSEMINATED FOR THE BENEFITS OF THE PUBLIC; 4.6. THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION AMONG DISABLED YOUNG PEOPLE AND ADULTS WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED FROM SOCIETY ON THE GROUNDS OF THEIR DISABILITY, SOCIAL AND ECONOMIC POSITION BY PROVIDING SUPPORT, TRAINING, WORKPLACE EXPERIENCE, VOLUNTEERING AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES THEREBY ASSISTING THEM TO BETTER INTEGRATE INTO SOCIETY; AND 4.7. THE PROTECTION AND PRESERVATION OF THE ENVIRONMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO, THE PROMOTION OF WASTE REDUCTION, RE-USE, RECLAMATION, RECYCLING AND THE USE OF SURPLUS.
Elusennau cysylltiedig
- 23 Mawrth 2016 : Asset transfer in
- 06 Chwefror 1991 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Newlife Centre
Hemlock Way
CANNOCK
Staffordshire
WS11 7GF
- Ffôn:
- 01543468888
- E-bost:
- info@newlifecharity.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window