WALLINGFORD EMERGENCY FOOD BANK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
'TO RELIEVE PERSONS IN WALLINGFORD AND THE SURROUNDING VILLAGES WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS (BENEFICIARIES) BY THE PROVISION OF FOOD, GOODS AND SERVICES OF ANY KIND AS DEEMED APPROPRIATE BY THE TRUSTEES.'
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 28 Medi 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Highmoor Brewster | Ymddiriedolwr | 12 September 2024 |
|
|||||
Victoria Mary-Maren Parry | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Alan Charles Rhodes | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Kya Isaacs | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Alison Wood | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Anthony Peter Clements | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|||||
David Malcolm Tole | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
ALICE JEAN PENNEY | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.06k | £48.63k | £48.79k | £43.19k | £65.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.28k | £15.48k | £49.10k | £51.67k | £73.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.95k | £2.10k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 26 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 26 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 01 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 01 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 05 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 05 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 28 Sep 2016
Gwrthrychau elusennol
'TO RELIEVE PERSONS IN WALLINGFORD AND THE SURROUNDING VILLAGES WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS (BENEFICIARIES) BY THE PROVISION OF FOOD, GOODS AND SERVICES OF ANY KIND AS DEEMED APPROPRIATE BY THE TRUSTEES.'
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
22 St Mary's Street
Wallingford
OX10 0EW
- Ffôn:
- 01491876677
- E-bost:
- ridgewayfood@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window