ISLAMIC CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General charitable, welfare, educational, community cohesion and propasation of Islam & Islamic education & worship purposes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Stoke-on-trent
Llywodraethu
- 12 Mai 1979: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJID WAZIR | Cadeirydd | 09 December 2018 |
|
|
||||
Councillor Majid Khan | Ymddiriedolwr | 09 December 2018 |
|
|
||||
MOHAMMED IQBAL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr KHADIM HUSSAIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MOHAMMAD RAZZAQ | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MOHAMMAD SHABIR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SALEEM MOHAMMAD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ABDUL SHAKOOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MUHAMMAD HUSSAIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MUHAMMED IQBAL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
QUDRAT ULLAH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
RANA MUHAMMAD TUFAIL | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £115.97k | £136.96k | £149.34k | £177.82k | £153.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.27k | £106.78k | £71.93k | £102.73k | £136.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Mehefin 2021 | 121 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 01 Mehefin 2021 | 121 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 FEBRUARY 1979 AS AMENDED ON THE 26 DECEMBER 1993
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF ISLAM IN THE CITY OF STOKE-ON-TRENT AND OTHER AREAS OF NORTH STAFFORDSHIRE BY THE PROVISION OF A MOSQUE, A BURIAL GROUND, AND OF EDUCATION IN THE PRINCIPLES OF THE ISLAMIC FAITH AND IN SUCH OTHER WAYS AS THE TRUSTEES AND THE MANAGEMENT COMMITTEE SHALL THINK FIT AND FOR THE RELIEF OF POVERTY AMONG MEMBERS OF THE ISLAMIC CENTRE.
Maes buddion
STOKE-ON-TRENT MAINLY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
178 CAULDON ROAD
STOKE-ON-TRENT
ST4 2DY
- Ffôn:
- 01782746485
- E-bost:
- iqbal1612@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
citycentralmosque.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window