Hanes ariannol THE SUIT WORKS

Rhif yr elusen: 1170734
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £60.55k £56.67k £44.83k £56.01k £78.83k
Cyfanswm gwariant £53.06k £49.66k £53.47k £46.68k £66.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £16.67k £16.47k £26.03k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £20.00k £20.12k £7.87k N/A N/A