PCC of Girlington, Heaton and Manningham

Rhif yr elusen: 1169954
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 203 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Worship, prayer, mission and outreach Learning about the Gospel, and developing knowledge and trust in Jesus Pastoral care Care for the less fortunate through running a weekly cafe in a safe environment Engagement with people of other faiths for better understanding each another and building community Care and hospitality through hosting children's activities Maintaining our church building

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022

Cyfanswm incwm: £138,554
Cyfanswm gwariant: £240,149

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Bradford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 31 Hydref 2016: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • The Parochial Church Council of the Ecclesiastical Parish of Girlington, Heaton and Manningham (Enw gwaith)
  • PCC OF ST PAUL'S MANNINGHAM (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Emma Wilkinson Ymddiriedolwr 03 July 2022
MISSIONAL GENERATION
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Ben Care Ymddiriedolwr 23 November 2021
Dim ar gofnod
clare leighton Ymddiriedolwr 01 December 2019
HEATON ST BARNABAS VILLAGE HALL
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 203 diwrnod
Kafayat Oluseyi Adegoke Ymddiriedolwr 31 March 2019
Dim ar gofnod
Barbara Ann Brown Ymddiriedolwr 31 March 2019
Dim ar gofnod
Rev Christopher James Woodard Chorlton Ymddiriedolwr 01 July 2018
Dim ar gofnod
Jenny Ann Griffin Ymddiriedolwr 01 July 2018
Dim ar gofnod
Susan Angela Mitchell Ymddiriedolwr 01 July 2018
Dim ar gofnod
Margaret Burnley Ymddiriedolwr 01 July 2018
20TH BRADFORD SOUTH LOW MOOR HOLY TRINITY SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
HEATON ST BARNABAS VILLAGE HALL
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 203 diwrnod
Dr Neil John McEwan Ymddiriedolwr 01 July 2018
Dim ar gofnod
Jeffrey Ray Barrett Ymddiriedolwr 01 July 2018
Dim ar gofnod
Helen Zarine Billam Ymddiriedolwr 01 July 2018
Dim ar gofnod
Dr Alistair John Bavington Ymddiriedolwr 01 July 2018
Dim ar gofnod
Michelle Karen Moyle Ymddiriedolwr 01 May 2018
Dim ar gofnod
HEATHER ROSEMARY GRINTER Ymddiriedolwr 17 April 2016
MANNINGHAM PROJECT LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
JOANNA MARY ALLAN Ymddiriedolwr 17 April 2016
MANNINGHAM PROJECT LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Cyfanswm Incwm Gros £209.87k £514.26k £183.89k £162.78k £138.55k
Cyfanswm gwariant £209.18k £396.89k £194.62k £229.37k £240.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.52k £31.65k £7.78k £46.11k £27.55k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £353.64k N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £24.01k N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £1.63k N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £8.13k N/A N/A N/A
Incwm - Arall N/A £126.85k N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £2.00k N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £384.80k N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £1.04k N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £8.79k N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Arall N/A £11.05k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 203 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 203 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 09 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 09 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 03 Tachwedd 2021 3 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 03 Tachwedd 2021 3 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 14 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 14 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
63 St. Pauls Road
Manningham
BRADFORD
West Yorkshire
BD8 7LS
Ffôn:
07434627013