THE STOKE ON TRENT MUSLIM WELFARE AND COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General charitable, welfare, community cohesion & educational purposes.Funerals, weddings, birthdays, advice
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Stoke-on-trent
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 28 Mehefin 1979: Cofrestrwyd
- WELFARE ASSOCIATION (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabri Uddin Ahmed | Ymddiriedolwr | 09 December 2018 |
|
|
||||
Mohammed Riaz | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
QUDRAT ULLAH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
RANA MUHAMMAD TUFAIL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ASGHAR ALI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAJID KHAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ASLAM MOHAMMAD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MUHAMMAD IQBAL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GULTASB KHAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR RAFIQ SHEIKH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.76k | £35.38k | £18.12k | £20.78k | £29.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.61k | £19.61k | £11.30k | £8.40k | £14.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.40k | £1.86k | £2.09k | £500 | £500 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 99 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 99 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Mehefin 2021 | 121 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 01 Mehefin 2021 | 121 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 FEBRUARY 1979 AS AMENDED 20 MAY 1979 , 26 DECEMBER 1993 AND 5 FEBRUARY 1995
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF STOKE, SHELTON, HANLEY, FENTON, LONGTON, BURSLEM, TUNSTALL, NEWCASTLE AND THE NEIGHBOURHOOD WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND INHABITANTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS. (B) TO ESTABLISH OR TO SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE.
Maes buddion
SEE OBJECT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
178 CAULDON ROAD
STOKE-ON-TRENT
ST4 2DY
- Ffôn:
- 07816993413
- E-bost:
- iqbal1612@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window