Hanes ariannol EAGLE'S NEST COMMUNITY ACTION

Rhif yr elusen: 1170232
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.41k £40.64k £38.11k £23.69k £22.59k
Cyfanswm gwariant £19.08k £19.76k £31.03k £37.40k £30.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £13.00k £23.09k N/A N/A N/A