Hanes ariannol THE BERWICK-UPON-TWEED CIVIC SOCIETY

Rhif yr elusen: 508953
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.69k £2.84k £7.50k £6.42k £5.84k
Cyfanswm gwariant £2.39k £5.12k £8.58k £6.21k £6.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A