FREEMASONS CHARITY YORKSHIRE NORTH & EAST RIDINGS CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the CIO are: (1) The relief of poor and distressed Freemasons and their dependents or other relatives. (2) To relieve the needs of any person by any means that is charitable under the law of England and Wales. (3) To advance any purpose that is charitable under the law of England and Wales by making grants to other charities, whether masonic or non-masonic.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
300 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Caerefrog
- Dinas Kingston Upon Hull
- East Riding Of Yorkshire
- Gogledd Swydd Gaerefrog
- Middlesbrough
- Redcar And Cleveland
Llywodraethu
- 12 Rhagfyr 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 517923 THE PROVINCIAL GRAND CHARITY FUND
- 16 Tachwedd 2016: CIO registration
- FCYNER (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Hillary | Cadeirydd | 16 November 2016 |
|
|
||||
Howard Bernard Newton | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|||||
Keith Riches | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Derek Stephen McKenzie | Ymddiriedolwr | 11 May 2024 |
|
|
||||
Martin Richard Eggermont | Ymddiriedolwr | 11 May 2024 |
|
|
||||
Stephen David Horner | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Andrew Mark Walker | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Stephen Terence Hall | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
William Henry Fisher | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
MICHAEL DE-VILLAMAR ROBERTS | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.87k | £81.24k | £75.10k | £100.32k | £49.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £87.21k | £75.51k | £38.83k | £121.15k | £65.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 07 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 16 Nov 2016 as amended on 04 Jan 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1. THE RELIEF OF POOR AND DISTRESSED FREEMASONS AND THEIR DEPENDENTS OR OTHER RELATIVES. 2. TO RELIEVE THE NEEDS OF ANY PERSON BY ANY MEANS THAT IS CHARITABLE UNDER THE LAW OF ENGLAND AND WALES. 3. TO ADVANCE ANY PURPOSE THAT IS CHARITABLE UNDER THE LAW OF ENGLAND AND WALES BY MAKING GRANTS TO OTHER CHARITIES, WHETHER MASONIC OR NON-MASONIC.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
85 Knole Road
BILLINGHAM
Cleveland
TS23 3BQ
- Ffôn:
- 07802571762
- E-bost:
- charity@fcyner.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window