COTTON TEXTILES RESEARCH TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Founded for the benefit of workers in the British Textile Industry the charity's work includes the promotion of medical research into the prevention, treatment and cure of ailments and diseases to which such workers are especially liable.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Bolton
- Bury
- Dinas Manceinion
- Dinas Salford
- Oldham
- Rochdale
- Stockport
- Tameside
- Trafford
- Wigan
Llywodraethu
- 28 Awst 1979: Cofrestrwyd
- BRITISH COTTON GROWING ASSOCIATION WORKPEOPLE'S COLLECTION FUND (Enw blaenorol)
- THE COTTON TEXTILES RESEARCH TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR DAVID ROBERT COLMAN OBE | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Dr Claudia Henninger | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||||
Professor Susan Postlethwaite | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||||
William Sampson Professor | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||||
Andrew James Ogden | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||||
PROF ROGER GREEN | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
ALAN JOHN BOND | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £91.37k | £100.44k | £94.43k | £84.90k | £180.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.98k | £4.16k | £189.18k | £91.74k | £195.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Ebrill 2024 | 76 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Ebrill 2024 | 76 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Chwefror 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 02 Chwefror 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Tachwedd 2022 | 276 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 03 Tachwedd 2022 | 276 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Chwefror 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 01 Chwefror 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
COURT OF APPEAL ORDER DATED 23 JUNE 1959 AS AMENDED BY ORDER DATED 10 OCTOBER 2003 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 18 MAY 2004 as amended on 14 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF SUCH CHARITABLE OBJECTS AS THE TRUSTEES SHALL CONSIDER TO BE BENEFICIAL TO WORKERS IN THE TEXTILE INDUSTRY INCLUDING (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) THE PROMOTION OF MEDICAL RESEARCH INTO THE PREVENTION, TREATMENT AND CURE OF AILMENTS ESPECIALLY LIABLE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UNIVERSITY OF MANCHESTER
OXFORD ROAD
MANCHESTER
M13 9PL
- Ffôn:
- 01613066000
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window