Sts. Barbara, Phanourius and Paul the Apostle Greek Orthodox Church

Rhif yr elusen: 1172177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Orthodox Church serving local Orthodox Community eg Greeks, Romanians, Serbian, Russian, Moldavian and other Orthodox worshippers. In addition the church welcomes all to attend services and events, for example Greek Social Evenings and weekly Coffee get togethers. There is also a Greek School on Saturdays, where all are welcome to attend and learn Greek language and culture

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £73,393
Cyfanswm gwariant: £70,443

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Mawrth 2017: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • St Barbara's Church (Enw gwaith)
  • St Barbara's GOC (Enw gwaith)
  • Sts BPP Greek Orthodox Church (Enw gwaith)
  • SAINT BARBARA'S GREEK ORTHODOX CHURCH AND COMMUNITY CENTRE (SOUTHEND ON SEA DISTRICT) (Enw blaenorol)
  • SAINT BARBARA'S GREEK ORTHODOX CHURCH AND COMMUNITY CENTRE SOUTHEND ON SEA & DISTRICT (Enw blaenorol)
  • ST.BARBARA'S, ST.PHANOURIOUS AND ST PAUL' CHURCH (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PANAGIOTIS SKORDAS Ymddiriedolwr 07 March 2022
Dim ar gofnod
MAY SMART Ymddiriedolwr 07 March 2022
Dim ar gofnod
NATASHA KAMBUROVA Ymddiriedolwr 07 March 2022
Dim ar gofnod
MICHAEL PHOTAKOS Ymddiriedolwr 07 March 2022
Dim ar gofnod
Archbishop Nikitas Lioulias Ymddiriedolwr 04 December 2019
THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF COVENTRY
Derbyniwyd: Ar amser
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF ST CONSTANTINE AND ST HELEN
Derbyniwyd: Ar amser
THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF HOLY ANARGYRI TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ST JOHN THE BAPTIST GREEK ORTHODOX TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF ST KATHERINE
Derbyniwyd: Ar amser
ST NICHOLAS GREEK ORTHODOX EDUCATIONAL CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF BRISTOL
Derbyniwyd: Ar amser
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF WESTON-SUPER-MARE
Derbyniwyd: Ar amser
THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF ST JOHN CHRYSOSTOM IN CHELTENHAM AND ENVIRONS
Derbyniwyd: Ar amser
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF BIRMINGHAM
Derbyniwyd: 90 diwrnod yn hwyr
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF ST GEORGE THE MARTYR
Derbyniwyd: Ar amser
SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX COMMUNITY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF THYATEIRA AND GREAT BRITAIN
Derbyniwyd: Ar amser
ECCLESIASTICAL AND THEOLOGICAL SEMINARY OF THE ARCHDIOCESE OF THYATEIRA AND GREAT BRITAIN
Derbyniwyd: Ar amser
THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY THE TWELVE APOSTLES HERTFORDSHIRE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY - THE TWELVE APOSTLES (HERTFORDSHIRE)
Derbyniwyd: Ar amser
ST BARNABAS GREEK ORTHODOX COMMUNITY FUND
Derbyniwyd: Ar amser
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF MILTON KEYNES AND SURROUNDING DISTRICT
Derbyniwyd: Ar amser
Panayiotis Toumbas Ymddiriedolwr 08 October 2017
Dim ar gofnod
ANGELIKI CHARALAMBOUS Ymddiriedolwr 01 February 2003
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £36.11k £36.02k £45.36k £63.83k £73.39k
Cyfanswm gwariant £34.06k £33.21k £42.92k £61.59k £70.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £6.97k N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 08 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 08 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 27 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 27 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 24 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 24 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 19 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 19 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 27 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 27 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Sts. Barbara Phanourius & Paul The Apostle GOC
Salisbury Avenue
WESTCLIFF-ON-SEA
Essex
SS0 7AU
Ffôn:
07825616058
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael