Hanes ariannol THE SOUTHWELL CIVIC SOCIETY CIO

Rhif yr elusen: 1172647
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.73k £2.21k £1.44k £2.24k £1.83k
Cyfanswm gwariant £4.94k £1.88k £2.17k £2.12k £1.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A