SNAPS Yorkshire CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of therapeutic support via hydrotherapy, rebound therapy and swimming for children with additional needs, aged between 1 and 16, along with fun and educational activities, and including the whole family.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £27,500 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- SNAPS (YORKSHIRE) (Enw gwaith)
- SPECIAL NEEDS & PARENT SUPPORT (YORKSHIRE) CIO (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER JOHN EATWELL | Cadeirydd | 08 September 2014 |
|
|
||||
Roberta Gamba | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
Serina Dale | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
GREGORY JOHN LIMB | Ymddiriedolwr | 10 December 2024 |
|
|
||||
Hannah Victoria Naylor | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|
||||
Shelley Marie Sheridan | Ymddiriedolwr | 26 November 2022 |
|
|
||||
THOMAS BALDWIN WAKE | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|||||
Sunjayee Ravindra Chauhan | Ymddiriedolwr | 18 January 2020 |
|
|
||||
Paul Anthony Rowson | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|
||||
Victoria Jane Harris | Ymddiriedolwr | 21 November 2018 |
|
|
||||
Lora Jane Bedford | Ymddiriedolwr | 15 November 2017 |
|
|
||||
Deborah Ann Hingerton | Ymddiriedolwr | 15 November 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £213.86k | £211.12k | £174.35k | £184.32k | £415.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £150.76k | £111.60k | £173.61k | £260.29k | £289.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £27.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 03 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 23 Jan 2017 as amended on 11 Feb 2025
Gwrthrychau elusennol
1) TO HELP MEET THE NEEDS OF PARENTS AND CARERS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS BY THE PROVISION OF SUPPORT AND ADVOCACY, ADVICE AND INFORMATION. 2) TO PROMOTE HEALTH AND EDUCATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS AND THEIR PARENTS AND CARERS. 3) TO PROVIDE EDUCATIONAL AND RECREATIONAL FACILITIES IN INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS AND THEIR PARENTS AND CARERS SO THAT CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17A Earlswood Avenue
LEEDS
LS8 2AF
- Ffôn:
- 07813028594
- E-bost:
- chriseatwell@aol.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window