Ymddiriedolwyr SING UP FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1172438

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jeremy Douglas Sleith | Cadeirydd | 18 April 2021 |
|
|
||||
Beth Ismay | Ymddiriedolwr | 06 August 2024 |
|
|
||||
Rebecca Kingsnorth | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Dr Sarah-Jane Gibson | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Vernon Sylvester Fuller | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Bethan Mary Millett | Ymddiriedolwr | 03 January 2023 |
|
|
||||
Motje Wolf | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Andrew McWilliams | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Michelle Jane James | Ymddiriedolwr | 12 September 2016 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.