THE WILLIAM BARROW'S CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of persons resident in the Parochial Parish of Borden who are in need, hardship or distress, in particular those aged 60 years of more, and to advance the education of persons under the age of 25 who are in need of financial assistance by offering support to local schools; and awarding scholarships, bursaries and similar awards to those going into tertiary education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelRoedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Caint
Llywodraethu
- 02 Awst 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 307574 THE WILLIAM BARROW'S CHARITY
- 09 Mai 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Hannah Stickings | Ymddiriedolwr | 13 February 2025 |
|
|
||||
Caroline Middleton | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Jill Fairbrass | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
James Mair | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Graham Richard Herbert | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Duncan Dewar-Whalley | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|||||
Robert Dixon | Ymddiriedolwr | 14 February 2019 |
|
|
||||
Gerald Arthur Wetherell | Ymddiriedolwr | 30 April 2015 |
|
|
||||
STEPHEN CHARLES BATT | Ymddiriedolwr | 14 February 2008 |
|
|
||||
EDMUND GARTH DOUBLEDAY | Ymddiriedolwr | 23 October 1980 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £300.00k | £302.82k | £270.95k | £276.23k | £347.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £171.96k | £207.80k | £170.24k | £147.57k | £205.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED ON AMENDED ON 16 JUN 2022 as amended on 06 Jun 2024 as amended on 13 Feb 2025
Gwrthrychau elusennol
The objects of the CIO are: 1) The relief of persons, in particular but not exclusively, resident in the Parochial Parish of Borden who are in need, hardship or distress, in particular those aged 60 years of more, by: a. making grants of money to them; or b. providing or paying for goods, services or facilities for them; or c. making grants of money to other persons or bodies who provide goods, services or facilities to those in need. 2) To advance the education of persons under the age of 25, as at 31st August in the academic year preceding payment of grant, who are resident in the Parochial Parish of Borden; by: a. offering support to local schools that is not provided by statutory authorities; and b. awarding scholarships, bursaries and similar awards to those entering into or continuing in tertiary education.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
43 Park Road
Sittingbourne
ME10 1DY
- Ffôn:
- 01795470556
- E-bost:
- stuart@georgewebbfinn.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window