TIVERTON UNITED CHURCH (METHODIST AND URC)

Rhif yr elusen: 1174508
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The purpose of the Charity is to advance the Christian Faith in the area of Benefit in accordance with the principles and practices of the Participating Churches.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £126,669
Cyfanswm gwariant: £96,057

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Medi 2017: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Nicholas Lakin Cadeirydd 25 July 2022
TIVERTON & WELLINGTON METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Clive Martin Williams Ymddiriedolwr 26 September 2021
Churches Housing Action Team (Devon) Ltd
Derbyniwyd: Ar amser
Wendy Elizabeth Walker Ymddiriedolwr 26 September 2021
Dim ar gofnod
Sarah Elizabeth Allington Ymddiriedolwr 26 September 2021
Dim ar gofnod
Piers Buchanan Ymddiriedolwr 26 September 2021
Dim ar gofnod
Judith Williams Ymddiriedolwr 26 September 2021
Dim ar gofnod
Angela Arendina Wall Ymddiriedolwr 15 November 2018
Dim ar gofnod
JOYCE MAY BLACKWELL Ymddiriedolwr 10 September 2017
TIVERTON & WELLINGTON METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
GORDON LEACH CLATWORTHY Ymddiriedolwr 10 September 2017
Dim ar gofnod
SANDRA MAY RICHARDSON Ymddiriedolwr 06 September 2015
Dim ar gofnod
RICHARD JOHN ALLINGTON Ymddiriedolwr 06 September 2015
Dim ar gofnod
SARAH JANE DUMMETT Ymddiriedolwr 06 September 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £53.46k £47.16k £90.39k £90.15k £126.67k
Cyfanswm gwariant £39.09k £42.97k £109.20k £98.65k £96.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 13 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 13 Mawrth 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 22 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 22 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 24 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 24 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 09 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 09 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 11 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 11 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Tiverton United Church
St. Peter Street
TIVERTON
Devon
EX16 6NU
Ffôn:
07895 740286