FAMILY STABILITY NETWORK
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fastn works to support the UK public to think, talk and do healthy, dependable and fulfilling relationships . Fastn runs the Status programme aimed at 16-25 year-olds, improves relationship learning in schools through promotion and practical support around The Principles of Excellence, and works to trigger broader discussion and practical action to support thriving families in organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 07 Tachwedd 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1062514 The Centre for Emotional Health
- 30 Mehefin 2017: CIO registration
- 07 Tachwedd 2022: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
- FASTN (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £255.17k | £271.60k | £260.71k | £260.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £224.41k | £239.92k | £273.45k | £244.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 15 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 15 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 09 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 09 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 06 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 06 Chwefror 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 30 Jun 2017
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC CONCERNING THE FORMATION AND MAINTENANCE OF STABLE AND HEALTHY RELATIONSHIPS AND LIFE SKILLS; (B) TO PRESERVE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF THE PUBLIC AND TO PREVENT HARDSHIP AND POVERTY IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY INCREASING AWARENESS OF THE BENEFITS OF STABLE FAMILY RELATIONSHIPS AND PROMOTING THE CAPABILITY OF INDIVIDUALS TO FORM AND SUSTAIN SUCH RELATIONSHIPS; (C) TO PROMOTE EDUCATION AND RESEARCH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC INTO RELATIONSHIPS AND FAMILY LIFE AND RELATED MATTERS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window