Hanes ariannol SPACE (AYLESBURY)

Rhif yr elusen: 1177979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £48.00k £56.72k £39.40k £60.96k £51.67k
Cyfanswm gwariant £46.92k £51.62k £52.26k £50.37k £55.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £12.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £12.00k £24.49k £12.00k £12.00k £12.00k