CHARITY OF CHARLES COOPER FOR ALMSHOUSES INCLUDING AUGMENTATIONS OF JOHN EVERITT COOPER

Rhif yr elusen: 509766
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provide almshouses-accomodation for needy people who are living in or native of Gainsborough or Misterton.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £16,629
Cyfanswm gwariant: £17,053

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Lincoln
  • Swydd Nottingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Mawrth 1980: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CHARLES COOPER TRUST (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Cartrefi Lloegr
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PAUL DAVID JOHN HOWITT-COWAN Cadeirydd 09 February 2018
GAINSBOROUGH AND DISTRICT WELFARE COMMUNITY ASSOCIATION LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
GAINSBOROUGH AND DISTRICT AID IN SICKNESS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF GAINSBOROUGH OLD HALL ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
CORRINGHAM VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
WILLINGHAM AND DISTRICT RELIEF IN SICKNESS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
BRITISH ASSOCIATION OF FRIENDS OF MUSEUMS
Derbyniwyd: Ar amser
MARSHALL'S AND ROSE BROTHERS MEMORIAL CHARITY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Lynda Marie Mullally Ymddiriedolwr 22 May 2023
Dim ar gofnod
TONY WING Ymddiriedolwr 25 November 2019
Dim ar gofnod
Sheila Bibb CO-OPTED Ymddiriedolwr 25 November 2019
Dim ar gofnod
Miranda Snee Ymddiriedolwr 20 May 2019
Dim ar gofnod
JESSIE MILNE Ymddiriedolwr 08 May 2017
FRANCIS BARKER'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
WALTER GERMAN ROSE MEMORIAL SCHOLARSHIPS
Derbyniwyd: Ar amser
GAINSBOROUGH EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
IAN GEORGE KEAT Ymddiriedolwr 03 August 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £12.18k £14.40k £14.70k £14.50k £16.63k
Cyfanswm gwariant £9.08k £6.17k £7.46k £11.78k £17.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 02 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 04 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 12 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 12 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 23 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
31 ENDERBY CRESCENT
GAINSBOROUGH
DN21 1XQ
Ffôn:
01427613889
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael