ST. MONICA'S HOUSING LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of free accommodation and limited financial support, for a limited period, for destitute adult females seeking asylum in the UK or who are actively pursuing an Appeal to the Immigration Tribunal or Courts, irrespective of race,colour,ethnicity, relegious beliefs or sexual orientation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £6,250 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 31 Mawrth 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir JOHN DOMINIC BATTLE | Cadeirydd | 28 September 2015 |
|
|
||||
Dr Anthony O'Brien | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Alison Margaret Stuart | Ymddiriedolwr | 29 July 2022 |
|
|
||||
Nadin Elizabeth Keymist | Ymddiriedolwr | 02 September 2020 |
|
|
||||
Dr Dolf Andries Mogendorff | Ymddiriedolwr | 02 September 2020 |
|
|
||||
SHEELAGH PICKLES | Ymddiriedolwr | 07 September 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.62k | £16.65k | £19.72k | £28.06k | £112.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.22k | £22.93k | £31.11k | £52.89k | £103.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £800 | N/A | N/A | £6.25k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Mawrth 2024 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Mawrth 2024 | 47 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16 MAR 2011 as amended on 02 Jul 2018
Gwrthrychau elusennol
1) TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP AMONGST THOSE SEEKING ASYLUM WHO ARE DESTITUTE AND LIVING TEMPORARILY OR PERMANENTLY IN THE YORKSHIRE AND HUMBER REGION, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF TEMPORARY ACCOMMODATION, ADVICE, INFORMATION, SUPPORT AND ADVOCACY 2) TO PROMOTE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THOSE SEEKING ASYLUM WHO ARE DESTITUTE IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE 3) TO PROMOTE ORGANISE AND FACILITATE CO-OPERATION AND PARTNERSHIP WORKING BETWEEN THIRD SECTOR, STATUTORY AND OTHER RELEVANT BODIES IN THE ACHIEVEMENT OF THE ABOVE PURPOSES WITHIN THE AREA OF BENEFIT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
53
Kingswood Gardens
Leeds
West Yorkshire
LS8 2BH
- Ffôn:
- 07540634267
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window