INTERNATIONAL BIBLE TRAINING COLLEGE

Rhif yr elusen: 1173899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

A) ADVANCING RELIGION BY I.PROVIDING SCHOOLS, COLLEGES & TRAINING FOR YOUNG PEOPLE FROM ACROSS THE WORLD, EQUIPPING THEM WITH KNOWLEDGE OF THE HOLY BIBLE AND THE CHRISTIAN FAITH SO THEY BECOME MINISTERS, MISSIONARIES & EVANGELISTS; II THROUGH MISSION OUTREACHES, CAMPAIGNS, RADIO & TELEVISION BROADCASTS III PUBLISHING/DISTRIBUTING RELIGIOUS MATERIAL B) RELIEVING POVERTY IN UK & WORLDWIDE BY AID

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £158,754
Cyfanswm gwariant: £211,864

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Tachwedd 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 255698 INTERNATIONAL BIBLE TRAINING INSTITUTE
  • 10 Awst 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1057972 THE WEALD COMMUNITY CHURCH
  • 21 Gorffennaf 2017: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • IBTI (Enw gwaith)
  • INTERNATIONAL BIBLE TRAINING INSTITUTE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MARK ANDREW SHERRATT Cadeirydd 08 April 2017
INTO THE COMMUNITY
Derbyniwyd: Ar amser
MILTON KEYNES CHRISTIAN CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Simon Pastorello Ymddiriedolwr 13 June 2023
The Beacon Elim Churches
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN WHYTE Ymddiriedolwr 08 April 2017
COMPASSION AND CARE INTERNATIONAL
Derbyniwyd: Ar amser
MARTYN RICHARD SHEPPARD Ymddiriedolwr 08 April 2017
THE WOODLANDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
BERNARD CLAIRVAUX LEWIS Ymddiriedolwr 08 April 2017
EAST SUSSEX PROFICIENCY TESTS COMMITTEE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £192.62k £976.48k £454.64k £123.44k £158.75k
Cyfanswm gwariant £211.29k £197.15k £294.56k £258.88k £211.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £853.94k N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £122.01k N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £533 N/A N/A N/A
Incwm - Arall N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £17.12k N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £197.15k N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £2.16k N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Arall N/A £0 N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 17 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 17 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 28 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 28 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 25 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 25 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 12 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 12 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 21 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 21 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
HOOK PLACE
CUCKFIELD ROAD
BURGESS HILL
WEST SUSSEX
RH15 8RF
Ffôn:
01444233173