NEW BEGINNINGS READING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Free All Day Cafe, Community Fridge and Hot Meal Service, serving the most vulnerable in Reading, Berkshire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
70 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Reading
Llywodraethu
- 10 Mai 2017: CIO registration
- NEW BEGINNINGS READIN (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marion Helen Arnold | Ymddiriedolwr | 09 April 2025 |
|
|
||||
Justin James Duncan | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|
||||
Andrew James Wigmore | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Gregory Matthew Wood | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Ian David Lloyd | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Sarah Jane Beisly | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Sarah Ruth Hephzibah Thake | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £161.11k | £78.38k | £86.42k | £82.25k | £130.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £72.59k | £78.84k | £107.92k | £126.54k | £119.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £23.00k | £4.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 18 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 18 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 03 Tachwedd 2023 | 187 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 738 diwrnod | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 10 May 2017 as amended on 01 Oct 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTIVES OF THE CIO ARE THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP OF PERSONS IN READING WHO ARE IN NEED DUE TO SOCIAL OR ECONOMIC REASONS REGARDLESS OF THEIR RELIGION OR BELIEF BY PROVIDING WARMTH, FOOD AND OTHER ESSENTIAL ITEMS, TEMPORARY SHORT TO MID-TERM AND OVERNIGHT ACCOMMODATION AND ASSISTING INDIVIDUALS TO ACCESS OTHER LONG TERM SERVICES DESIGNED TO HELP THEM BECOME SELF-SUFFICIENT. TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE IN READING FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE SOCIALLY EXCLUDED MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF ONE OR MORE OF THE FOLLOWING FACTORS; UNEMPLOYMENT; FINANCIAL HARDSHIP, ILL HEALTH (MENTAL OR PHYSICAL); SUBSTANCE ABUSE OR DEPENDENCY INCLUDING ALCOHOL OR DRUGS; RELATIONSHIP AND FAMILY BREAKDOWN; POOR HOUSING (THAT IS HOUSING THAT DOES NOT MEET BASIC HABITABLE STANDARDS); CRIME, (EITHER AS A VICTIM OF CRIME OR AN OFFENDER REHABILITATING INTO SOCIETY).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Queens Arms
Great Knollys Street
READING
RG1 7HL
- Ffôn:
- 07421998208
- Gwefan:
-
newbeginningsreading.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window