THE STABLES EVENTS LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. the promotion of arts and culture, particularly, but not exclusively, by promoting and facilitating access to, and participation in, festivals, events and performances of music and other cultural activities by AND FOR persons of all ages and social backgrounds, and 2. the advancement of education in the arts, particularly, but not exclusively, the art of music
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 27 Medi 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1178665 THE STABLES THEATRE LIMITED
- 06 Mehefin 2018: Cofrestrwyd
- 27 Medi 2021: Tynnwyd (WEDI UNO)
- IF: MILTON KEYNES INTERNATIONAL FESTIVAL (Enw gwaith)
- MILTON KEYNES INTERNATIONAL FESTIVAL (Enw gwaith)
- THE STABLES (Enw gwaith)
- THE STABLES EVENTS LTD (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.27m | £348.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.23m | £394.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £294.44k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £878.53k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £254.62k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £138.07k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.21m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £23.59k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.25k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 31 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 31 Ionawr 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07 DEC 2009 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 03 MAR 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11 APR 2018 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 18 MAY 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY (THE OBJECTS) ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT 1) THE PROMOTION OF ARTS AND CULTURE, PARTICULARLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY PROMOTING AND FACILITATING ACCESS TO, AND PARTICIPATION IN, FESTIVALS, EVENTS AND PERFORMANCES OF MUSIC AND OTHER CULTURAL ACTIVITIES BY AND FOR PERSONS OF ALL AGES AND SOCIAL BACKGROUNDS, AND 2)THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE ARTS, PARTICULARLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, THE ART OF MUSIC.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window