EAST MOUNTAIN UK

Rhif yr elusen: 1174595
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

East Mountain UK exists to develop Christian leaders for global mission service. It is a Community of people who love Jesus and are passionate about teaching, developing and empowering leaders. We are working to establish a place where leaders grow- spiritually, biblically and practically in their leadership skills. Partnership & impacting our communities through the Gospel of Christ are key.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 May 2024

Cyfanswm incwm: £2,720
Cyfanswm gwariant: £1,047

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex
  • Havering
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Medi 2017: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Gary Brian Seithel Cadeirydd 27 April 2017
ACROSS HAVERING
Derbyniwyd: Ar amser
I Got Shoes
Derbyniwyd: Ar amser
Brenda Lay Yen Bell Ymddiriedolwr 19 May 2022
Dim ar gofnod
Robert David Bell Ymddiriedolwr 10 May 2022
Dim ar gofnod
GILLIAN WHITTINGTON Ymddiriedolwr 09 May 2017
Dim ar gofnod
Dr DAVID WHITTINGTON Ymddiriedolwr 09 May 2017
Dim ar gofnod
CHRIS FURR Ymddiriedolwr 27 April 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/05/2020 05/05/2021 05/05/2022 05/05/2023 05/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £655 £356 £106 £1.33k £2.72k
Cyfanswm gwariant £299 £299 £0 £100 £1.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Mai 2024 12 Mawrth 2025 7 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Mai 2024 12 Mawrth 2025 7 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Mai 2023 01 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Mai 2023 01 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Mai 2022 15 Mawrth 2023 10 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Mai 2022 15 Mawrth 2023 10 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Mai 2021 23 Mehefin 2022 110 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Mai 2021 23 Mehefin 2022 110 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Mai 2020 26 Ebrill 2021 52 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Mai 2020 26 Ebrill 2021 52 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
108 WOODMAN ROAD
WARLEY
BRENTWOOD
CM14 5AZ
Ffôn:
01277211480