FRIENDS OF HONEYWOOD MUSEUM

Rhif yr elusen: 1175789
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Friends of Honeywood Museum raise funds to support Honeywood Museum and to encourage as many people as possible to take an interest in the local history of the area. The Friends help to pay for additional items to support the work of the museum. We organise regular illustrated talks on all aspects of local history as well as other family events.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £16,503
Cyfanswm gwariant: £21,667

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Sutton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Rhagfyr 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1067131 FRIENDS OF HONEYWOOD MUSEUM
  • 17 Tachwedd 2017: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jill Leonie Whitehead Ymddiriedolwr 23 June 2022
JEWISH GENEALOGICAL SOCIETY OF GREAT BRITAIN
Derbyniwyd: Ar amser
Christopher Alan Ford Ymddiriedolwr 19 February 2020
COLLINGWOOD SCHOOL EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 315 diwrnod
John Phillips Ymddiriedolwr 16 May 2019
CARSHALTON OLD RECTORY ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
ANTHONY ANDREW PRICE Ymddiriedolwr 16 May 2019
Dim ar gofnod
SUSAN CHRISTINE HOSKIN Ymddiriedolwr 16 May 2019
Dim ar gofnod
JEANNETTE MYRTA CROSIER Ymddiriedolwr 16 May 2019
Dim ar gofnod
Christopher Patrick Cartwright Ymddiriedolwr 16 May 2019
Dim ar gofnod
Lucy Jane Victoria Kelsall Ymddiriedolwr 16 May 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.90k £6.08k £11.76k £18.52k £16.50k
Cyfanswm gwariant £15.14k £5.51k £8.42k £15.35k £21.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £870 N/A N/A £800 £1.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 17 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 17 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 15 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 15 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 07 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 07 Ionawr 2023 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 10 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 10 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 21 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 21 Tachwedd 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Flat 5
31 Camden Road
SUTTON
Surrey
SM1 2SH
Ffôn:
07703220526