DERBY AND DISTRICT ORGANISTS' ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We hold around 9 free public events a year:- Talks, recitals, visits to see, hear, study & play (mostly church) organs locally, one visit to a distant major venue (fare charged). We work with schools to interest children in organs/music. We recruit members to support our work, we're affiliated to the national body, the I.A.O., which runs U.K. events & offers bursaries (www.iao.org.uk).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Derby
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 13 Ionawr 1979: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Binns | Cadeirydd | 11 November 2019 |
|
|
||||
Peter Shepherd | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||
Anthony Westerman | Ymddiriedolwr | 19 November 2018 |
|
|
||||
Andrew Peter Storer | Ymddiriedolwr | 18 November 2015 |
|
|
||||
John Maxwell-Jones | Ymddiriedolwr | 09 September 2013 |
|
|||||
GILLIAN CHATTO | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DENIS ANTHONY LITTLETON BA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR L T ROGERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.80k | £103.19k | £2.26k | £3.90k | £3.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.59k | £4.38k | £21.18k | £29.00k | £8.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED JANUARY 1979 AS AMENDED 12 JANUARY 1980 AS AMENDED 26 JANUARY 1991. as amended on 15 Nov 1999 as amended on 18 Nov 2008 as amended on 14 Feb 2012
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING AMONG THE PUBLIC OF THE ART AND SCIENCE OF MUSIC,WITH SPECIAL REFERENCE TO ORGAN MUSIC. TO FACILITATE THE ACHIEVEMENT OF SUCH SUBJECT,THE ASSOCIATION MAY ARRANGE AND PRESENT:(I)PUBLIC LECTURES,DISSCUSSIONS AND DEBATES ON THIS PROJECT,(II)PUBLIC DEMONSTRATIONS OF INSTRUMENTS,(III)PUBLIC DEMONSTRATIONS OF MUSIC FOR ORGAN,(IV)OPEN COMPETITIONS FOR PLAYING AND COMPOSITION OF ORGAN MUSIC,(V)PUBLIC MEETINGS TO FACILITATE THE EXCHANGE OF INFORMATION AND VIEWS WITH OTHER ORGANISATIONS AND PERSONS CONCERNED WITH THE COMPOSITION,INTERPRETATION,PRESENTATION,TEACHING OR PUBLICATION OF ORGAN MUSIC,(VI)ADVICE TO PERFORMERS,TEACHERS,STUDENTS,CHURCHMEN OR OTHER MEMBERS OF THE PUBLIC ON ANY MATTER CONCERNED WITH THE ASSOCIATION'S OBJECT.THE ASSOCIATION MAY ALSO DO SUCH OTHER LAWFUL THINGS AS ARE NECESSARY OR DESIRABLE FOR THE ATTAINMENT OF ITS OBJECT.
Maes buddion
DERBY CITY, DERBYSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
22 GUIDE POST
NETHER HEAGE
BELPER
DE56 2AQ
- Ffôn:
- 01773853635
- E-bost:
- ddoatreasurer@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window