ROTHERHAM SAMARITANS

Rhif yr elusen: 1173826
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Rotherham Samaritans was formed for the purpose of working for the assistance of persons who are suicidal, despairing or in distress in and around Rotherham.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £31,053
Cyfanswm gwariant: £33,005

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Rotherham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Gorffennaf 1996: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • SAMARITANS OF ROTHERHAM (Enw gwaith)
  • THE SAMARITANS (ROTHERHAM BRANCH) (Enw gwaith)
  • THE SAMARITANS OF ROTHERHAM (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Francis David Pinder Cadeirydd 19 November 2021
Dim ar gofnod
Lisa Bingham Ymddiriedolwr 21 May 2024
Dim ar gofnod
Sallie Higgins Ymddiriedolwr 21 May 2024
Dim ar gofnod
Andrew Scott Ymddiriedolwr 22 March 2023
Dim ar gofnod
Stephen Wilson Ymddiriedolwr 12 January 2022
Dim ar gofnod
Mark Smith Ymddiriedolwr 18 May 2021
Dim ar gofnod
John Glynn Ymddiriedolwr 08 September 2020
Dim ar gofnod
FIONA WILSON Ymddiriedolwr 08 September 2020
ROTHERHAM AND DEARNE VALLEY CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
HOLY TRINITY THORPE HESLEY (ANGLICAN & METHODIST)
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £66.76k £28.74k £23.00k £28.48k £31.05k
Cyfanswm gwariant £26.90k £40.83k £19.89k £29.87k £33.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £15.25k £15.00k £20.00k £25.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 01 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 01 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 10 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 10 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 11 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 11 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 03 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 03 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 19 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 19 Tachwedd 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
CONSTITUTION ADOPTED 17/05/1995 AS AMENDED ON 22/05/2003 AS AMENDED ON 18/05/2006 AS AMENDED ON 29/05/2012
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: 2.1 TO WORK FOR THE ASSISTANCE OF PERSONS WHO ARE SUICIDAL, DESPAIRING OR IN DISTRESS BY PROVIDING A SERVICE PRIMARILY INTENDED FOR THE BENEFIT OF PERSONS IN ROTHERHAM AND THE SURROUNDING AREA (BUT WITHOUT SPECIFIC LIMITATIONS AS TO AREA) TO ENABLE SUCH PERSONS TO RECEIVE IMMEDIATE HELP, COMPASSION AND BEFRIENDING FROM MEMBERS OF THE CHARITY SELECTED AND PREPARED FOR THE PURPOSE WORKING UNDER DIRECTION; AND ALSO WHERE APPROPRIATE, IN ACCORDANCE WITH SAMARITAN PROCEDURE, REFERRAL TO PERSONS HAVING SPECIALIST OR PROFESSIONAL SKILLS, AND 2.2 TO SUPPORT THE COMPANY AND AID IN THE ESTABLISHMENT AND SUPPORT OF PROBATIONARY BRANCHES AND THE SUPPORT OF RECOGNISED BRANCHES OF SAMARITANS.
Maes buddion
ROTHERHAM AND SURROUNDING AREA
Hanes cofrestru
  • 29 Gorffennaf 1996 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE SAMARITANS
22 PERCY STREET
ROTHERHAM
S65 1ED
Ffôn:
07778963979
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael