JOSEPH COWEN LIFELONG LEARNING CENTRE CIO

Rhif yr elusen: 1174080
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Joseph Cowen Lifelong Learning Centre (JCLLC) aims to deliver and promote adult education in the north-east of England. This is achieved through the provision of the Explore Lifelong Learning programme of short courses and lectures of a high academic standard. Further details about JCLLC and Explore can be found here: http://www.weareexplore.org.uk/ http://www.josephcowen.org.uk/

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £44,622
Cyfanswm gwariant: £46,121

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • De Tyneside
  • Dinas Newcastle Upon Tyne
  • Durham
  • Gateshead
  • Gogledd Tyneside
  • Northumberland
  • Sunderland

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Awst 2017: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Malcolm Robert Grady Cadeirydd 10 May 2018
WORKERS' EDUCATIONAL ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Justin Valentine Pearce Ymddiriedolwr 20 May 2024
Dim ar gofnod
Prof Trevor Buck Ymddiriedolwr 25 May 2023
Dim ar gofnod
Lesley Pringle Ymddiriedolwr 08 April 2022
Dim ar gofnod
Anthea Lang Ymddiriedolwr 08 January 2021
Dim ar gofnod
Rita Prabhu Ymddiriedolwr 17 January 2020
Dim ar gofnod
Professor Simon David Pallett Ymddiriedolwr 09 May 2019
THE NORMA LIPMAN MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ALFRED AND DOROTHY SHORNEY MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE SOCIETY OF ANTIQUARIES OF NEWCASTLE UPON TYNE
Derbyniwyd: Ar amser
Jo Campion Ymddiriedolwr 02 March 2018
Dim ar gofnod
Dr DOROTHY STAINSBY Ymddiriedolwr 01 August 2017
Dim ar gofnod
Dr Louise Freeman Ymddiriedolwr 01 August 2017
DOCTORS' SUPPORT NETWORK
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £58.06k £48.41k £43.47k £41.88k £44.62k
Cyfanswm gwariant £49.90k £33.20k £38.13k £47.84k £46.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 20 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 20 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 24 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 24 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 21 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 21 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 12 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 12 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 12 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 12 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Essell Accountants Ltd
29 Howard Street
NORTH SHIELDS
Tyne And Wear
NE30 1AR
Ffôn:
01912611633
Gwefan:

weareexplore.org.uk