Hanes ariannol CYLCH MEITHRIN NELSON

Rhif yr elusen: 1174213
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £70.78k £87.15k £85.05k £62.81k £74.56k
Cyfanswm gwariant £70.00k £59.26k £93.32k £83.07k £69.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £19.77k £46.06k £59.70k £33.90k £22.56k