NORTHAMPTON SAMARITANS

Rhif yr elusen: 1174013
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To assist people who are suicidal, despairing, in distress or in need of emotional support. To do so the branch provides a 24 hours a day telephone service and an email; and face to face service to enable people to receive immediate help and support whenever required. The branch also runs a Charity Shop and engages in other activities to enable it to meet its objectives.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £88,522
Cyfanswm gwariant: £89,426

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Northampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Tachwedd 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Colin Lindsay Cadeirydd 29 June 2022
Dim ar gofnod
Stephen Michael Broadbent Ymddiriedolwr 24 June 2024
EPTA - EUROPEAN PIANO TEACHERS' ASSOCIATION (UK) LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
BOUGHTON PLAYING FIELD
Derbyniwyd: Ar amser
Lisa Richardson Ymddiriedolwr 24 June 2024
Dim ar gofnod
Joanne Malpass Ymddiriedolwr 18 September 2022
Dim ar gofnod
Michelle Connor Ymddiriedolwr 29 June 2022
Dim ar gofnod
Desmond Mold Ymddiriedolwr 29 June 2022
Dim ar gofnod
Margaret Riley Ymddiriedolwr 30 June 2021
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £57.32k £73.07k £75.35k £70.13k £88.52k
Cyfanswm gwariant £56.23k £48.02k £56.48k £68.30k £89.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £27.89k £397 N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 08 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 08 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 06 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 06 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 05 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 05 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 08 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 08 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
CONSTITUTION ADOPTED 6 APRIL 2005, AS AMENDED 21 APRIL 2006 AND 6 JULY 2006
Gwrthrychau elusennol
TO WORK FOR THE ASSISTANCE OF PERSONS WHO ARE SUICIDAL, DESPAIRING OR IN DISTRESS BY PROVIDING A SERVICE PRIMARILY INTENDED FOR THE BENEFIT OF PERSONS IN NORTHAMPTONSHIRE AND THE SURROUNDING AREA (BUT WITHOUT SPECIFIC LIMITATIONS OF THE AREA) TO ENABLE SUCH PERSONS TO RECEIVE IMMEDIATE HELP, COMPASSION AND BEFRIENDING FROM MEMBERS OF THE CHARITY SELECTED AND PREPARED FOR THE PURPOSE OF WORKING UNDER DIRECTION: AND ALSO WHERE APPROPRIATE, IN ACCORDANCE WITH SAMARITAN PROCEDURE, REFERRAL TO PERSONS HAVING SPECIALIST OR PROFESSIONAL SKILLS, AND (II) TO SUPPORT THE COMPANY AND AID IN THE ESTABLISHMENT AND SUPPORT OF PROBATIONARY BRANCHES AND THE SUPPORT OF RECOGNISED BRANCHES OF THE SAMARITANS
Maes buddion
NORTHAMPTONSHIRE AND THE SURROUNDING AREA
Hanes cofrestru
  • 04 Tachwedd 1964 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
2 St. Michaels Avenue
Northampton
NN1 4JQ
Ffôn:
01604636747