THE THAME MUSEUM TRUST

Rhif yr elusen: 1174795
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To advance education by the establishment and maintenance of a museum in local history and in particular, but not exclusively, to Thame and the surrounding area.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £30,726
Cyfanswm gwariant: £38,079

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Buckingham
  • Swydd Rydychen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Gorffennaf 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1125432 THE THAME MUSEUM TRUST
  • 22 Medi 2017: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • THAME MUSEUM (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Adrian Dite Cadeirydd 30 June 2017
MAYOR OF THAME'S CHARITY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Philip John Glover Ymddiriedolwr 03 December 2024
Dim ar gofnod
Michael Parsons Ymddiriedolwr 29 February 2024
Dim ar gofnod
Dr Trevor Watkins Ymddiriedolwr 06 December 2023
Dim ar gofnod
Petrova Caldecourt Ymddiriedolwr 06 December 2023
Dim ar gofnod
Lisa Stevens Ymddiriedolwr 06 December 2023
Dim ar gofnod
Lindsey Weimers Ymddiriedolwr 22 July 2023
Dim ar gofnod
Paul Cowell Ymddiriedolwr 29 June 2019
MAYOR OF THAME'S CHARITY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Linda Emery Ymddiriedolwr 30 June 2017
NO 9 DISTRICT INNER WHEEL COMMITTEE BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THAME DISTRICT GIRL GUIDES ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
MAURICE KIRTLAND Ymddiriedolwr 30 June 2017
Dim ar gofnod
MICHAEL LAURENCE DYER Ymddiriedolwr 30 June 2017
THAME YOUTH MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
PHILIP WILLIAMS Ymddiriedolwr 24 June 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.97k £46.70k £30.62k £42.93k £30.73k
Cyfanswm gwariant £21.77k £15.00k £19.49k £33.58k £38.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.07k £39.86k £16.00k £270 £3.65k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 06 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 06 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 13 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 14 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 01 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 01 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 19 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 19 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 10 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 10 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Thame Museum
79 High Street
THAME
Oxfordshire
OX9 3AE
Ffôn:
01844 212801