ALYN MISSION AREA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Activities with all ages across the community to promote the Christian Gospel.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

20 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Wrecsam
Llywodraethu
- 15 Mehefin 2018: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Huw Butler | Cadeirydd | 06 May 2017 |
|
|||||
Kevin Mark Holmes | Ymddiriedolwr | 29 April 2023 |
|
|
||||
Johanne Bebb | Ymddiriedolwr | 29 April 2023 |
|
|
||||
Steven Paul Smith | Ymddiriedolwr | 29 April 2023 |
|
|
||||
Pauline Zara Jarvis | Ymddiriedolwr | 29 April 2023 |
|
|
||||
Philippa Reed | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Harry Reed | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Patricia Edwards | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
MENNA STORY | Ymddiriedolwr | 06 May 2017 |
|
|||||
Sylvia Veronica Partington | Ymddiriedolwr | 06 May 2017 |
|
|||||
COLIN GRANVILLE BROWN | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
STEPHEN WILLIAM HATTON | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
SIAN MORFYDD HATTON JONES | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
PATRICIA MARY EDWARDS | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
SHARON GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Roden | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
RACHEL ELIZABETH BELLIS | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
LYNDA VICTORIA ELLIS-BRERETON | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
SHEILA WOOLRICH | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
STEPHEN TILSTON | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £450.30k | £394.78k | £446.92k | £426.94k | £323.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £414.79k | £409.24k | £426.74k | £402.27k | £381.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.00k | £8.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 31 MAR 1920
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH, PASTORAL, EVANGELISTIC, SOCIAL AND ECUMENICAL, IN THE PARISH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The New Vicarage
First Avenue
Llay
WREXHAM
Clwyd
LL12 0TN
- Ffôn:
- 01978 854755
- E-bost:
- huwbutler@cinw.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window