Hanes ariannol TOGETHER LEICESTER

Rhif yr elusen: 1175357
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £116.30k £69.52k £55.25k £75.94k £75.80k
Cyfanswm gwariant £41.81k £115.10k £70.27k £55.45k £72.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £5.00k N/A