Hanes ariannol MUMS IN NEED

Rhif yr elusen: 1177170
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £59.79k £51.93k £123.51k £173.38k £144.54k
Cyfanswm gwariant £33.12k £78.22k £106.33k £139.76k £162.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £3.50k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £18.89k £53.85k N/A £5.00k