HILLSIDE METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
O PROMOTE :- CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH, ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT,CIRCUIT,LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH OR ANY SOCIETY, INSTITUTION OR CHARITY BEING A SOCIETY, INSTITUTION OR CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,666 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 27 Tachwedd 2017: Cofrestrwyd
- BRINSCALL METHODIST CHURCH (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Francis Scott | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||||
Sarah Anne Elizabeth Krige | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||||
Joanne Colling | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||||
Paul James Barron | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||||
Rev Karen Amanda Hilsden | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||
Katherine Eleanor Klunder | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
||||||
MR CHRIS HOWARD | Ymddiriedolwr | 20 November 2016 |
|
|||||||
Mark Mackley | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||||
DAVID WALLIS | Ymddiriedolwr | 01 February 2013 |
|
|
||||||
BERYL FRANKISH | Ymddiriedolwr | 21 February 2012 |
|
|
||||||
NORMA KLUNDER | Ymddiriedolwr | 01 October 1995 |
|
|||||||
MR TIM MELLING | Ymddiriedolwr | 01 October 1995 |
|
|||||||
ANGELA MELLING | Ymddiriedolwr | 01 October 1995 |
|
|
||||||
JANET HORTON BSC-HON | Ymddiriedolwr | 15 March 1984 |
|
|||||||
MR GEOFF HORTON | Ymddiriedolwr | 23 June 1983 |
|
|
||||||
DUNCAN FROST | Ymddiriedolwr | 19 March 1982 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £115.00k | £86.05k | £90.92k | £84.17k | £98.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £187.01k | £80.56k | £71.19k | £67.36k | £82.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £525 | £2.67k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 07 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 07 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 08 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 08 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 04 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 04 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 25 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 25 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 08 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 08 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 20 SEP 1932
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF Û (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hillside
School Lane
Brinscall
CHORLEY
PR6 8PU
- Ffôn:
- 01254831667
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window