CHURCH INVESTORS GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
How we work: - By encouraging the formulation of investment policies based on Christian ethical principles and assisting each other in putting such policies into practice - for instance by publishing research. - By encouraging responsible business practices through engagement with company managements. - By sharing information and views on ethical matters related to investment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Gorffennaf 2018: Cofrestrwyd
- CIG, THE CHURCH INVESTORS GROUP (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr John Geoffrey Land Millar | Ymddiriedolwr | 19 November 2024 |
|
|
||||
Daniel Frederick Neale | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Rev Andrew Richard Harper | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Dr Stephen Edward John Barrie | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
Hilary Bridget Micklem | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|||||
Paul Barnabas Blyth | Ymddiriedolwr | 29 January 2018 |
|
|
||||
OLE-WILHELM MEYER | Ymddiriedolwr | 20 October 2017 |
|
|
||||
STEPHEN TREVOR BEER | Ymddiriedolwr | 20 October 2017 |
|
|
||||
CHRISTOPH RAINER WILHELM FLAD | Ymddiriedolwr | 20 October 2017 |
|
|
||||
PAOLO CAMOLETTO | Ymddiriedolwr | 20 October 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.73k | £43.99k | £46.24k | £47.47k | £64.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.15k | £28.61k | £51.93k | £51.01k | £53.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 24 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 24 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 13 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 13 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20 OCT 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ETHICAL INVESTMENT AND ETHICAL BUSINESS PRACTICE FOR THE PUBLIC BENEFIT SO AS TO ADVANCE: (A)THE RELIEF OF POVERTY; (B)THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT; (C)COMPLIANCE WITH THE LAW AND ETHICAL STANDARDS OF CONDUCT; AND (D)SUCH OTHER PURPOSES AS MAY BE EFFECTIVELY ADVANCED BY SUCH PROMOTION WHICH ARE CHARITABLE IN LAW. TO PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: (A)THE PRESERVATION, CONSERVATION AND THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND THE PRUDENT USE OF RESOURCES; AND (B)THE PROMOTION OF SUSTAINABLE MEANS OF ACHIEVING ECONOMIC GROWTH AND REGENERATION; TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE PRINCIPLES AND EFFECTS OF ETHICAL INVESTMENT, ETHICAL BUSINESS PRACTICE AND SUBJECTS RELATING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND TO PROMOTE STUDY AND RESEARCH IN SUCH SUBJECTS PROVIDED THAT THE USEFUL RESULTS OF SUCH STUDY ARE DISSEMINATED TO THE PUBLIC AT LARGE, IN EACH CASE, IN A MANNER WHICH DRAWS UPON AND REFLECTS THE BODY OF CHRISTIAN ETHICAL PRINCIPLES DERIVED FROM THE BELIEFS AND TRADITIONS OF THE DIFFERENT CHRISTIAN DENOMINATIONS; SUSTAINABLE DEVELOPMENT MEANS DEVELOPMENT WHICH MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR OWN NEEDS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C C L A INVESTMENT MANAGEMENT LTD
1 Angel Lane
London
EC4R 3AB
- Ffôn:
- 02074896067
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window