FRIENDS OF ST PETER'S CHURCH (CARMARTHEN)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE FRIENDS WAS ESTABLISHED TO ADVANCE THE RESTORATION, PRESERVATION, REPAIR, IMPROVEMENT AND BEAUTIFICATION OF ST PETER'S CHURCH AND ITS GROUNDS. WE OFFER A MEMBERSHIP TO INDIVIDUALS, FAMILIES, CORPORATE AND LIFE MEMBERSHIP. THE COMMITTEE ALSO ARRANGE EXHIBITIONS, MEETINGS, FAYRES, CONCERTS AND HISTORY EVENTS TO RAISE FUNDS FOR ST PETER'S CHURCH
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Ceredigion
- Sir Benfro
- Sir Gaerfyrddin
Llywodraethu
- 02 Tachwedd 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Coralie Mary Steel | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Glynis Dawn Morris | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
The Venerable Matthew Hill | Ymddiriedolwr | 09 January 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.50k | £3.16k | £5.34k | £1.90k | £1.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.28k | £3.64k | £4.06k | £1.13k | £342 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 MAR 2016 as amended on 11 May 2021
Gwrthrychau elusennol
THE FRIENDS IS ESTABLISHED TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION BY THE RESTORATION, PRESERVATION, REPAIR, MAINTENANCE, IMPROVEMENT AND BEAUTIFICATION OF THE PARISH CHURCH OF ST PETER, CARMARTHEN, IN THE DIOCESE OF ST DAVIDS (HEREINAFTER CALLED 'THE CHURCH) AND OF THE MONUMENTS, FITTINGS, FIXTURES, STAINED GLASS, FURNITURE, ORNAMENTS AND CHATTELS IN THE CHURCH AND CHURCHYARD BELONGING TO THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o 6 Ael y Bryn
Tanerdy
CARMARTHEN
SA31 2HB
- Ffôn:
- 07398587018
- E-bost:
- thefriendsofstpeters@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window