Hanes ariannol THE COMMONWEALTH PHARMACISTS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1176132
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £209.60k £293.70k £852.17k £789.91k £1.19m
Cyfanswm gwariant £170.94k £295.55k £670.87k £747.57k £1.22m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £184.93k N/A £536.37k £1.11m
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £826.64k £916 £4.10k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £25.53k £788.99k £1.18m
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £0 £0 £2.50k
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £670.87k £747.57k £1.22m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £35.58k £33.06k £8.02k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0