Hanes ariannol EMMANUEL CHURCH, EASTBOURNE

Rhif yr elusen: 1177439
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £427.72k £900.92k £1.92m £391.90k £889.65k
Cyfanswm gwariant £760.84k £1.07m £1.91m £1.69m £326.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £854.47k £1.87m N/A £816.61k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £1.90k £4.82k N/A £12.13k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £43.20k £44.89k N/A £48.03k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £1.31k £529 N/A £9.26k
Incwm - Arall N/A £49 £2.21k N/A £3.63k
Incwm - Cymynroddion N/A £150.58k £10.80k N/A £10.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £171.96k £191.80k N/A £286.33k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 N/A £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £4.59k £7.87k N/A £4.74k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £4.17k £3.17k N/A £11.83k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 N/A £0
Gwariant - Arall N/A £894.98k £1.72m N/A £39.68k