Ymddiriedolwyr EMPIRE THEATRE TRUST CIO

Rhif yr elusen: 1178975
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Duncan Robert McCubbine Mr Ymddiriedolwr 07 November 2024
EARLS COLNE RECREATION CHARITY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Karen Pearce Ymddiriedolwr 28 October 2023
Dim ar gofnod
Linda Kemp Ymddiriedolwr 26 October 2023
Dim ar gofnod
Andy Munday Ymddiriedolwr 02 November 2022
Dim ar gofnod
NEIL KEITH HARDY Ymddiriedolwr 31 August 2016
Dim ar gofnod