THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY THE VIRGIN BURES

Rhif yr elusen: 1183767
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious and pastoral activities supporting the parishioners and visitors to Bures.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £155,143
Cyfanswm gwariant: £104,916

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Suffolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Mawrth 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 241726 MRS DORCAS BRIDGES
  • 07 Mehefin 2019: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ST MARY'S BURES (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

19 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Julie Whittle Ymddiriedolwr 25 April 2024
Dim ar gofnod
Miranda Clifft Ymddiriedolwr 25 April 2024
Dim ar gofnod
Carol Barnham Ymddiriedolwr 24 April 2024
Dim ar gofnod
Jan Lindsey-Smith Ymddiriedolwr 24 April 2024
Dim ar gofnod
Richard Horton Ymddiriedolwr 24 April 2024
Dim ar gofnod
Jennifer Wright Ymddiriedolwr 24 April 2024
Dim ar gofnod
Rev Daniel Raymond Whiffin Ymddiriedolwr 22 August 2022
ASSINGTON CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE GREAT ROPER'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Sarah Jane Manning Ymddiriedolwr 21 April 2022
Dim ar gofnod
Andrew John Boyce Ymddiriedolwr 21 April 2022
THE GREAT ROPER'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Charles John Whittle Ymddiriedolwr 21 April 2022
Dim ar gofnod
Marjorie Penelope Elder Ymddiriedolwr 21 April 2022
Dim ar gofnod
ANDREA DAWN CARTER Ymddiriedolwr 07 March 2019
Dim ar gofnod
MURRAY CHARLES EMERSON Ymddiriedolwr 07 March 2019
Dim ar gofnod
ANDREW DAVID CLIFFT Ymddiriedolwr 31 January 2019
Dim ar gofnod
CHRISTINE ALEXANDRA MARY TOMKINSON Ymddiriedolwr 31 January 2019
Dim ar gofnod
SUSAN EVELENE RYMAN Ymddiriedolwr 31 January 2019
Dim ar gofnod
CHARLOTTE CATHERINE SCOTT Ymddiriedolwr 31 January 2019
Dim ar gofnod
DEREK WOLSTEN-CROFT Ymddiriedolwr 31 January 2019
BURES COMMUNITY CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
ALAN RYMAN Ymddiriedolwr 01 January 2006
THE GREAT ROPER'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
BURES COMMON LAND
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £128.00k £98.24k £98.91k £110.95k £155.14k
Cyfanswm gwariant £138.00k £99.60k £101.30k £115.66k £104.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 25 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 25 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 27 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 27 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 02 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 02 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 09 Rhagfyr 2021 39 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 09 Rhagfyr 2021 39 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 20 Tachwedd 2020 20 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 20 Tachwedd 2020 20 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE VICARAGE
CHURCH SQUARE
BURES
CO8 5AA
Ffôn:
01787228292