Hanes ariannol CHURCH STRETTON AND SOUTH SHROPSHIRE ARTS FESTIVAL

Rhif yr elusen: 511905
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.16k £19.08k £55.82k £67.12k £68.16k
Cyfanswm gwariant £1.63k £18.02k £51.56k £66.44k £56.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.00k N/A N/A N/A