PAKISTAN ALLIANCE FOR GIRLS EDUCATION UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Pakistan Alliance for Girls Education promotes Girls Education in Pakistan through Advocacy, Policy, Resource mobilisation and targeted programs to support young girls and women coming from deprived backgrounds facing various challenges including poverty, culture and lack of access to education and personal development opportunities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Pakistan
Llywodraethu
- 09 Hydref 2019: Cofrestrwyd
- PAGE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammed Kassim Gaffar | Cadeirydd | 07 September 2022 |
|
|||||
Shumaila Kisat | Ymddiriedolwr | 11 February 2024 |
|
|
||||
Ayub Jamil Dosani | Ymddiriedolwr | 20 November 2022 |
|
|
||||
NADIA BUKHARI | Ymddiriedolwr | 20 May 2018 |
|
|
||||
SUNIYA QURESHI | Ymddiriedolwr | 20 May 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/12/2020 | 30/12/2021 | 30/12/2022 | 30/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £94.00k | £81.00k | £139.30k | £40.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £125.00k | £101.00k | £99.85k | £81.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2023 | 19 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2023 | 19 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2021 | 26 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2021 | 26 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2020 | 21 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2020 | 21 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 14 SEP 2018 AS AMENDED ON 09 SEP 2019
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE EDUCATION OF GIRLS AGED 5 TO 16 IN PAKISTAN, FROM DEPRIVED BACKGROUNDS WHO WOULD OTHERWISE BE UNABLE TO ACCESS EDUCATIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT OPPORTUNITIES, BY THE PROVISION OF NEEDS BASED PROGRAMS AND GRANTS IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, IN COLLABORATION WITH PAKISTAN ALLIANCE FOR GIRLS EDUCATION IN PAKISTAN.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
211a
peel house
34-44 london road
211
morden
MORDEN
- Ffôn:
- 0013127158061
- E-bost:
- info@page.org.pk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window