LEO COMPUTERS SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To protect the history and legacy of LEO computers by collecting artefacts and memorabilia, first-hand memories both oral and written and compiling a catalogue of such material; and, by working with our members, with museums and archives to protect this heritage and promote it to the public at large and to researchers through events, exhibitions, publications and an accessible online archive.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- Canada
- De Affrica
- Ireland
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
Llywodraethu
- 28 Chwefror 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER GRAHAM BYFORD | Cadeirydd | 17 June 2020 |
|
|
||||
Philip Anthony Cleary | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
JOHN MICHAEL DAINES | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 |
|
|||||
John Francois Paschoud | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|||||
JOSEPH MICHAEL NEVILLE LYONS | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
HILARY JANE TRESMAN CAMINER | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
BERNARD ROY BEHR | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
VINCENT BODSWORTH | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.55k | £2.12k | £1.97k | £5.04k | £2.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.52k | £1.26k | £892 | £3.07k | £1.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Tachwedd 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Tachwedd 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Tachwedd 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Tachwedd 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 28 Feb 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION OF THE PUBLIC IN GENERAL ON THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF LEO, THE WORLD'S FIRST BUSINESS COMPUTER, AND SUBSEQUENT AND RELATED COMPUTING MACHINES PRODUCED BY LEO COMPUTERS LTD AND SUCCESSOR COMPANIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
56 CLARENCE ROAD
TEDDINGTON
TW11 0BW
- Ffôn:
- 02089772779
- E-bost:
- Secretary@leo-computers.org.uk
- Gwefan:
-
leo-computers.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window