THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS, COTTENHAM

Rhif yr elusen: 1177838
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We provide buildings and facilities for religious services and conduct religious ceremonies. We offer pastoral care and education. We engage in ministry to our church community and also to the wider community, working with children in our primary school and older people whether living independently or in residential accommodation.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £87,559
Cyfanswm gwariant: £112,491

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaergrawnt

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Ebrill 2018: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ALL SAINTS COTTENHAM (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Lynda Davies Cadeirydd 01 October 2017
CHURCH AND CAUSEWAY ESTATE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF DR JOHN FITZ WILLIAM FOR THE CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF DR JOHN FITZ WILLIAM FOR THE POOR
Derbyniwyd: Ar amser
TOWN LANDS ELEEMOSYNARY CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
RAMPTON TOWN LANDS EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
COTTENHAM CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF DR JOHN FITZ WILLIAM (ESTATE CHARITY)
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCH ESTATE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Judith Sara Shelley Ymddiriedolwr 01 April 2024
Dim ar gofnod
Gavin Iain Ferguson Cameron Ymddiriedolwr 01 April 2024
Dim ar gofnod
Matthew John Unwin-Riches Ymddiriedolwr 04 April 2019
Dim ar gofnod
Cheryl Ann Lowe Ymddiriedolwr 04 April 2018
Dim ar gofnod
Alison Phyllis Wedgbury Ymddiriedolwr 04 April 2018
Dim ar gofnod
VERENA SUSAN MACY HOOKS Ymddiriedolwr 26 April 2017
Dim ar gofnod
CHRISTOPHER JOHN BURMAN LOWE Ymddiriedolwr 26 April 2017
Dim ar gofnod
EDWARD CHARLES KRAMER Ymddiriedolwr 26 April 2017
Dim ar gofnod
PAULINE LESLEY MAILE Ymddiriedolwr 26 April 2017
Dim ar gofnod
Frances Mary Horgan Ymddiriedolwr 01 April 2016
NEW CAMBRIDGE SINGERS
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £157.15k £109.93k £105.95k £102.17k £87.56k
Cyfanswm gwariant £213.58k £138.28k £124.60k £121.39k £112.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £785 £1.14k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.33k £1.33k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 16 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 16 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 26 Gorffennaf 2024 269 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 13 Awst 2024 287 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 30 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 30 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 31 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 31 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 28 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 28 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
6 High Street
Cottenham
Cambridge
CB24 8SA
Ffôn:
01954583651
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael