Hanes ariannol ASHFORD LIONS CLUB (CIO)

Rhif yr elusen: 1178583
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.93k £7.08k £15.32k £12.08k £18.30k
Cyfanswm gwariant £14.71k £6.12k £15.65k £10.95k £15.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A