DOSE OF NATURE

Rhif yr elusen: 1181216
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Dose of Nature is a mental health charity that promotes the mental health benefits of engaging with the natural world. We offer a 10-week nature prescription to individuals with mental health problems referred to us by their GP. In addition, we deliver wellbeing workshops to non-clinical groups in which participants learn about and experience the benefits of an increased connection with nature.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £278,527
Cyfanswm gwariant: £348,670

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Rhagfyr 2018: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sir Mark Rowley Cadeirydd 01 April 2021
Dim ar gofnod
Amelia Lucy Gosal Ymddiriedolwr 03 July 2023
Dim ar gofnod
Toby Seth Ymddiriedolwr 17 April 2023
Dim ar gofnod
Dr Faisal Islam Ymddiriedolwr 18 January 2021
Dim ar gofnod
Kerry Godden Ymddiriedolwr 14 October 2019
Dim ar gofnod
Profesor Martin Milton Ymddiriedolwr 14 October 2019
Dim ar gofnod
Dr Amelia Kidd Ymddiriedolwr 14 October 2019
Dim ar gofnod
MEENA BOND Ymddiriedolwr 18 December 2018
THE OCTAGON TRUST FUND (FOR JAMES GIBB'S OCTAGON AND ORLEANS HOUSE GALLERY,TWICKENHAM)
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1757 diwrnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £32.22k £128.10k £177.68k £313.54k £278.53k
Cyfanswm gwariant £21.93k £91.44k £133.21k £238.86k £348.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £49.60k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.00k £4.92k £78.60k £88.09k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 29 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 29 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 12 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 12 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 30 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 30 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 18 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 18 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 12 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 12 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
51 Gloucester Road
RICHMOND
TW9 3BT
Ffôn:
02083327067