THE CO-OPERATIVE HERITAGE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The preservation, protection and improvement for the public benefit, on behalf of the co-operative movement, of 31 Toad Lane, Rochdale and the National Co-operative Archive.The encouragement of the provision of access to and the study of such buildings and objects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,411 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 29 Gorffennaf 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1121610 THE CO-OPERATIVE HERITAGE TRUST
- 29 Awst 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Webster | Cadeirydd | 20 February 2020 |
|
|
||||
Nicholas John Matthews | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|||||
Jenny Rebecca Laycock | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Melanie Jane Hearn | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Helen Davies | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Dr Alexandra Zenia Mitchell | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Prof. Stephen J Milner | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
John William Boyle | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Ian Adderley | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|||||
Tanya Noon | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|
||||
EDWARD POWELL | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 11/10/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £170.96k | £144.30k | £96.31k | £111.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £436.82k | £319.32k | £329.30k | £367.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £18.67k | £38.70k | £5.17k | £2.41k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 11 Hydref 2019 | 11 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 11 Hydref 2019 | 11 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 29 Aug 2018
Gwrthrychau elusennol
3.OBJECTS 3.1 THE TRUSTEES SHALL HOLD THE CAPITAL AND INCOME OF THE TRUST FUND UPON TRUST AS TO THE INCOME, AND ALL SUCH PART OR PARTS OF THE CAPITAL, AS THE FOUNDER MAY BY NOTICE IN WRITING TO THE TRUSTEES DETERMINE FOR THE FOLLOWING OBJECTS: 3.1.1 THE PRESERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT ON BEHALF OF THE CO-OPERATIVE MOVEMENT OF 31 TOAD LANE, ROCHDALE (KNOWN AS THE ROCHDALE PIONEERS MUSEUM) AND ANY ANCILLARY AND SUCH OTHER BUILDINGS AS SHALL OR MAY AT ANY TIME BE VESTED IN THE CIO OR IN RESPECT OF WHICH THE CIO SHALL HAVE ANY INTEREST. 3.1.2 THE PRESERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT ON BEHALF OF THE CO-OPERATIVE MOVEMENT OF ALL FURNITURE, PICTURES, HISTORICAL RECORDS, BOOKS, MANUSCRIPTS, FILMS, PHOTOGRAPHS, OBJET D'ART AND OTHER CHATTELS OR ITEMS OF HISTORIC INTEREST ASSOCIATED WITH THE CO-OPERATIVE MOVEMENT THAT FORM THE NATIONAL CO-OPERATIVE ARCHIVE AND THE COLLECTIONS OF THE ROCHDALE PIONEERS MUSEUM OR THAT MAY, AT ANY TIME, BE VESTED IN THE CIO OR IN RESPECT OF WHICH THE CIO SHALL HAVE ANY INTEREST 3.1.3 THE ENCOURAGEMENT OF THE PROVISION OF ACCESS TO AND THE STUDY OF SUCH BUILDINGS, LAND, FURNITURE, PICTURES, HISTORICAL RECORDS, BOOKS, MANUSCRIPTS AND OTHER CHATTELS OR ITEMS THAT COMPRISE THE NATIONAL CO-OPERATIVE ARCHIVE AND THE ROCHDALE PIONEERS MUSEUM BY MEMBERS OF THE GENERAL PUBLIC 3.1.4 SUCH OTHER CHARITABLE OBJECTS AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME DETERMINE SUBJECT TO THE PRIOR CONSENT OF THE MEMBERS OF THE CIO AND THE CHARITY COMMISSION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rochdale Pioneers Museum
31 Toad Lane
ROCHDALE
Lancashire
OL12 0NU
- Ffôn:
- 07525699868
- E-bost:
- museum@co-op.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window